Vorsitzende/r |
Umweltausschuss | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Vorsitz | Vorsitz | 24.01.2013 | 31.10.2016 | von 24.01.2013 bis 31.10.2016 |
Mitglieder |
Rat | CDU/NFL-Gruppe | CDU/NFL-Gruppe Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | | von 24.01.2013 |
Finanz- und Planungsausschuss | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 31.10.2021 | von 24.01.2013 bis 31.10.2021 |
Feuerwehrausschuss | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 31.10.2021 | von 24.01.2013 bis 31.10.2021 |
Bau- und Straßenausschuss | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 31.10.2021 | von 24.01.2013 bis 31.10.2021 |
Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 24.01.2013 | 31.10.2016 | von 24.01.2013 bis 31.10.2016 |
Sportausschuss | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft und Umwelt | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Familien und Senioren | CDU/NFL-Gruppe | CDU/NFL-Gruppe Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Ausschuss für Schulen, Jugend, Sport und Kultur | CDU/NFL-Rosenhagen | CDU/NFL-Rosenhagen Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Ausschuss für Klima, Umwelt und Natur | CDU/NFL-Gruppe | CDU/NFL-Gruppe Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung | CDU/NFL-Gruppe | CDU/NFL-Gruppe Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Ausschuss für Digitales, Personal und Geschäftsordnung | CDU/NFL-Gruppe | CDU/NFL-Gruppe Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |